ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAORGACALE SLL | Administrador Unico | 05/05/2014 |
VINCULACIONES DE ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
Empresa: FLOPYTEC SL
Liquidador
- Ortiz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 87, S 8, H GR 15807, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-18
Empresa: FLOPYTEC SL
Administrador Mancomunado
- Aleman Caballero Luis
- Ortiz Garcia Francisco Jose
Liquidador
- Ortiz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 87, S 8, H GR 15807, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-18
Empresa: LINEA OVAL HAIR PRODUCTS SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Davalos Sanchez Ruben
- Ortiz Garcia Francisco Jose
- Ovejero Guillen Sergio
Presidente
Secretario
- Ortiz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 79, S 8, H M 451642, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: FAORGACALE SLL
Administrador Unico
- Ortiz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5772 , F 167, S 8, H SE 99235, I/A 2 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41
Información de ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ GARCIA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos