OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
Informe ejecutivo de OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Cons.Externo | 22/06/2023 | |
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | Miem.Com.Ej. | 23/04/2021 |
VINCULACIONES DE OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
Miem.Com.Ej.
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 167, S 8, H BI 27057, I/A 473 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Cons.Externo
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 167, S 8, H BI 27057, I/A 473 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Consejero Independiente
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6019 , F 167, S 8, H BI 27057, I/A 473 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Miem.Com.Ej.
- Izaguirre Nazar Jose
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5521 , F 64, S 8, H BI 27057, I/A 399 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
Empresa: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA
Consejero Independiente
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5521 , F 45, S 8, H BI 27057, I/A 374 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-48
Empresa: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA
Consejero Independiente
- Otxandio Izagirre Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5217 , F 82, S 8, H BI 27057, I/A 262 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Empresa: INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Andres Larrinaga Javier Andres
- Andres Larrinaga Javier Andres
- Andres Larrinaga Javier Andres
- Andres Larrinaga Javier Andres
- Andres Larrinaga Javier Andres
- Jordan De Orbe Maria Begoña
- Larrea Olarra Fernando
- Larrea Olarra Fernando
- Otxandio Izagirre Roberto
- Otxandio Izagirre Roberto
- Otxandio Izagirre Roberto
- Uria Echebarria Javier Maria
- Uria Echebarria Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5137 , F 134, S 8, H BI 18889, I/A 53 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-48
Información de OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO
Mostramos los datos de OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTXANDIO IZAGIRRE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos