MINGUITO BORRALLO MARIA
Informe ejecutivo de MINGUITO BORRALLO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MINGUITO BORRALLO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES NAISURIA SA | Administrador Mancomunado | 20/04/2023 | |
NEIMAR GESTION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 16/05/2022 | |
ORDUÑA GESTION H72 SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2017 | |
ORDUÑA PLAZA SL | Administrador Mancomunado | 08/11/2017 | |
URIATESA CONSTRUCCIONES SA | Administrador Mancomunado | 27/04/2016 | |
HOTEL SAN MAMES SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2015 | |
CANTERA ZEANURI SL | Consejero | 02/06/2011 | |
ALOJAMIENTOS Y HOTELES H71 SL | Consejero | 31/08/2009 | |
URIATE 2000 SA | Presidente | 30/01/2009 | |
URIATE 2000 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MINGUITO BORRALLO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUITO BORRALLO MARIA
Empresa: URIATE 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Atela Azpuru Miguel Angel
- Minguito Borrallo Maria
Consejero
- Atela Azpuru Fernando Maria
- Atela Azpuru Miguel Angel
- Minguito Borrallo Maria
Presidente
- Minguito Borrallo Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 175, S 8, H BI 18848, I/A 12 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-48
Empresa: NEIMAR GESTION INTEGRAL SA
Administrador Unico
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 152, S 8, H BI 81084, I/A 63 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-48
Empresa: INVERSIONES NAISURIA SICAV
Administrador Mancomunado
- Calderon Hurtado De Saracho Mercedes Petra
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35936 , F 133, S 8, H M 393321, I/A 23 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: INVERSIONES NAISURIA SICAV
Consejero
- Galletero Sepulveda Santiago
- Marijuan Tellitu Jose Ignacio
- Minguito Borrallo Maria
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Minguito Borrallo Maria
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35936 , F 133, S 8, H M 393321, I/A 23 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: INVERSIONES NAISURIA SICAV
Consejero
- Minguito Borrallo Maria
Presidente
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35936 , F 133, S 8, H M 393321, I/A 22 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: NEIMAR GESTION INTEGRAL SA
Administrador Unico
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4742 , F 151, S 8, H BI 757,A , I/ 62 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: URAZCA DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Liquidador
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4133 , F 164, S 8, H BI 33174, I/A 10 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Empresa: URAZCA DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
Liquidador
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4133 , F 164, S 8, H BI 33174, I/A 10 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
Empresa: URIATE 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Atela Azpuru Miguel Angel
- Minguito Borrallo Maria
Consejero
- Atela Azpuru Fernando Maria
- Atela Azpuru Miguel Angel
- Minguito Borrallo Maria
Presidente
- Minguito Borrallo Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 175, S 8, H BI 18848, I/A 11 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-48
Empresa: ORDUÑA GESTION H72 SL
Administrador Mancomunado
- Atela Azpuru Miguel
- Minguito Borrallo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5731 , F 29, S 8, H BI 70561, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
VER MAS ACTOS
Información de MINGUITO BORRALLO MARIA
Mostramos los datos de MINGUITO BORRALLO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUITO BORRALLO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos