OTERO VILA JUAN
Informe ejecutivo de OTERO VILA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OTERO VILA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Consejero | 21/06/2011 | 09/10/2014 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Presidente | 21/06/2011 | 20/05/2014 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Consejero Delegado | 21/06/2011 | 20/05/2014 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Administrador Unico | 03/03/2009 | 21/06/2011 |
VINCULACIONES DE OTERO VILA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO VILA JUAN
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Consejero
- Otero Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 211, S 8, H B 377906, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Consejero Delegado
- Otero Vila Juan
Presidente
- Otero Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 211, S 8, H B 377906, I/A 15 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Otero Vila Juan
Consejero
- ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA
- Clarissa Lynn O'leary
- Otero Vila Juan
Presidente
- Otero Vila Juan
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 107, S 8, H B 377906, I/A 5 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Otero Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 107, S 8, H B 377906, I/A 5 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Otero Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 102, S 8, H B 377906, I/A 1 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-08
Información de OTERO VILA JUAN
Mostramos los datos de OTERO VILA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO VILA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos