CLARISSA LYNN O'LEARY
Informe ejecutivo de CLARISSA LYNN O'LEARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLARISSA LYNN O'LEARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Apoderado | 21/06/2011 | 17/01/2014 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Consejero | 21/06/2011 | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE CLARISSA LYNN O'LEARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARISSA LYNN O'LEARY
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Apoderado
- Clarissa Lynn O'leary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42828 , F 209, S 8, H B 377906, I/A 14 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Consejero
- Clarissa Lynn O'leary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42828 , F 204, S 8, H B 377906, I/A 10 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Apoderado
- Clarissa Lynn O'leary
Consejero Delegado
Consejero
- ACTIVE VENTURE PARTNERS SGECR SA
- Clarissa Lynn O'leary
- Otero Vila Juan
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 107, S 8, H B 377906, I/A 5 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Información de CLARISSA LYNN O'LEARY
Mostramos los datos de CLARISSA LYNN O'LEARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARISSA LYNN O'LEARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos