OTEIZA LUQUIN MARIA
Informe ejecutivo de OTEIZA LUQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE OTEIZA LUQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYRAM ASESORIA Y CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
AYRAM ASESORIA Y CONSULTORIA SL | Socio Unico | 30/09/2020 | |
POCERIA Y EXCAVACIONES MADRID SL | Administrador Concursal | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE OTEIZA LUQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTEIZA LUQUIN MARIA
Empresa: AYRAM ASESORIA Y CONSULTORIA SL
Socio Único
- Oteiza Luquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39346 , F 123, S 8, H M 698665, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: AYRAM ASESORIA Y CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Oteiza Luquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39346 , F 122, S 8, H M 698665, I/A 2 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: GRUPO VECOL 2007 SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:LVO MORENO
Fecha de Resolución:01/07/2016
Número Procedimiento Concursal:355/2016
Datos Registrales:
Tomo:
21809
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-388534
Inscripción:
11
Fecha Inscripción26/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21809 , F 47, S 8, H M 388534, I/A 11 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Apoderado Solidario
- Oteiza Luquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17311 , F 45, S 8, H M 296885, I/A 9 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: KIOTOMOCION SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 12 DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Fecha de Resolución:22/10/2013
Número Procedimiento Concursal:675/2013
Datos Registrales:
Tomo:
27146
Libro:
0
Folio:
81
Hoja:
8-277384
Inscripción:
27
Fecha Inscripción14/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 81, S 8, H M 277384, I/A 27 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: INSTALACIONES GERAL SL
Representante
- Oteiza Luquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24886 , F 53, S 8, H M 448002, I/A A (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Apoderado Solidario
- Merida Lozano Alejandro Javier
- Oteiza Luquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17311 , F 45, S 8, H M 296885, I/A 8 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ZOOMPIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ZOOMPIN SL
Nif:B86247111
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oteiza Luquin Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:05/07/2016
Número Procedimiento Concursal:288/2016
Datos Registrales:
Tomo:
28994
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-522095
Inscripción:
6
Fecha Inscripción13/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28994 , F 110, S 8, H M 522095, I/A 6 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Empresa: GRUPO VECOL 2007 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO VECOL 2007 SL
Nif:B84454313
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oteiza Luquin Maria
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:LVO MORENO
Fecha de Resolución:01/07/2016
Número Procedimiento Concursal:355/2016
Datos Registrales:
Tomo:
21809
Libro:
0
Folio:
46
Hoja:
8-388534
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21809 , F 46, S 8, H M 388534, I/A A (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-28
Empresa: MEIDA PROMOCIONES SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL
Número:8
Juez / Ponente:FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Fecha de Resolución:28/10/2013
Número Procedimiento Concursal:284/2013
Datos Registrales:
Tomo:
20245
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-357771
Inscripción:
4
Fecha Inscripción24/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20245 , F 206, S 8, H M 357771, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
VER MAS ACTOS
Información de OTEIZA LUQUIN MARIA
Mostramos los datos de OTEIZA LUQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTEIZA LUQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos