ORTS LLINARES MIGUEL
Informe ejecutivo de ORTS LLINARES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTS LLINARES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVATELLES INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/09/2022 | |
EL QUINTO PINO SL | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2016 | |
EL QUINTO PINO SL | Presidente | 27/01/2016 | |
EL QUINTO PINO SL | Consejero | 27/01/2016 | |
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Consejero Delegado Solidario | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Presidente | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Consejero | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Presidente | 18/11/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Consejero | 18/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORTS LLINARES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTS LLINARES MIGUEL
Empresa: COVATELLES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 133, S 8, H A 94395, I/A 4 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-03
Empresa: EL QUINTO PINO SL
Consejero Delegado Solidario
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Miguel
Consejero
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Miguel
Presidente
- Orts Llinares Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 59, S 8, H A 28006, I/A 10 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Orts Llinares Miguel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3073 , F 97, S 8, H A 100185, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Orts Llinares Miguel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 71, S 8, H A 48709, I/A 11 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 71, S 8, H A 48709, I/A 11 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 70, S 8, H A 48709, I/A 10 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-03
Empresa: EL QUINTO PINO SL
Apoderado
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 58, S 8, H A 28006, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Apoderado
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 70, S 8, H A 48709, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Apoderado
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 30, S 8, H A 48709, I/A 8 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-03
Información de ORTS LLINARES MIGUEL
Mostramos los datos de ORTS LLINARES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTS LLINARES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos