ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
Informe ejecutivo de ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Consejero Delegado Solidario | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Vicesecret. | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL | Consejero | 29/12/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Vicesecret. | 18/11/2015 | |
L'ILLA DE MINOS SL | Consejero | 18/11/2015 |
VINCULACIONES DE ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
Empresa: L'ILLA DE MINOS HOTELERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Consejero
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3073 , F 97, S 8, H A 100185, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Consejero
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 71, S 8, H A 48709, I/A 11 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Administrador Mancomunado
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 71, S 8, H A 48709, I/A 11 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Empresa: L'ILLA DE MINOS SL
Administrador Mancomunado
- Orts Llinares Ana
- Orts Llinares Joaquin Miguel
- Orts Llinares Maria Lourdes Vicenta
- Orts Llinares Maria Natividad Angeles
- Orts Llinares Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 70, S 8, H A 48709, I/A 10 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-03
Información de ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES
Mostramos los datos de ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTS LLINARES MARIA NATIVIDAD ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos