ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
Informe ejecutivo de ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION DESARROLLO Y SOPORTE DE INFORMATICA SA | Liquidador Solidario | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
Liquidador Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 22 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
Secretario
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 22 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
Secretario
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 21 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Presidente
Secretario
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 70, S 8, H M 132243, I/A 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 66, S 8, H M 132243, I/A 16 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Consejero Delegado
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Giro Fernando Alonso
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 66, S 8, H M 132243, I/A 16 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO
Mostramos los datos de ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ DE ZARATE PEREZ DE VILLAREAL GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos