ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
Informe ejecutivo de ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION DESARROLLO Y SOPORTE DE INFORMATICA SA | Liquidador Solidario | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
Liquidador Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 22 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
- Alonso Giro Fernando Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 22 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
- Alonso Giro Fernando Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 110, S 8, H M 132243, I/A 21 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Presidente
- Alonso Giro Fernando Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 70, S 8, H M 132243, I/A 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Alonso Giro Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 70, S 8, H M 132243, I/A 20 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Consejero
- Alonso Giro Fernando Antonio
- Gallego Martin Jesus
- Ortiz De Zarate Perez De Villareal Gonzalo
Presidente
Secretario
- Alonso Giro Fernando Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196 , F 66, S 8, H M 132243, I/A 16 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO
Mostramos los datos de ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO GIRO FERNANDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos