ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
Informe ejecutivo de ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMOTION TELECOM SL | Apoderado | 29/01/2024 | |
TELECONTACT SL | Apoderado | 18/04/2022 | |
NEW CALL COMUNICACIONES INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 13/04/2022 |
VINCULACIONES DE ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
Empresa: EMOTION TELECOM SL
Apoderado
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Maillo Viviana Xochitl
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Maqui Diego Fernando
- Maqui Diego Fernando
- Maqui Diego Fernando
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 26, S 8, H M 702736, I/A 11 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: EMOTION TELECOM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 26, S 8, H M 702736, I/A 11 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Apoderado
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 116, S 8, H M 660077, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: TELECONTACT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 211, S 8, H M 660019, I/A 13 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: INCONCERT EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camilo Jose Ayala Robledo
- Diego Martin Ponce
- Eduardo Gil Petersen
- Eduardo Iglesias Guimarais
- Ernesto Ademar Puñales Laurino
- Gerardo Biagi Salazar
- Jean Bernard Fabien Ide Gerard
- Maria Del Pilar Gaminara Rubio
- Maria Fernanda Barboza Puñales
- Maria Sofia Centurion Cesar
- Paolo Rafael Boni
- Sebastian Pedro Davidsohn Benet
- Tomas Garcia Escudero
Apoderado Solidario
- Dayan Gonzalez Nodal
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43049 , F 203, S 8, H B 410557, I/A 8 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: TECHCLOUD SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camilo Jose Ayala Robledo
- Eduardo Gil Petersen
- Eduardo Iglesias Guimarais
- Ernesto Ademar Puñales Laurino
- Gerardo Biagi Salazar
- Jean Bernard Fabien Ide Gerard
- Maria Del Pilar Gaminara Rubio
- Maria Fernanda Barboza Puñales
- Maria Sofia Centurion Cesar
- Martin Ponce Diego
- Paolo Rafael Boni
- Sebastian Pedro Davidsohn Benet
- Tomas Garcia Escudero
Apoderado Solidario
- Dayan Gonzalez Nodal
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 73, S 8, H B 541599, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: INCONCERT EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camilo Jose Ayala Robledo
- Diego Martin Ponce
- Eduardo Gil Petersen
- Eduardo Iglesias Guimarais
- Ernesto Ademar Puñales Laurino
- Gerardo Biagi Salazar
- Jean Bernard Fabien Ide Gerard
- Maria Del Pilar Gaminara Rubio
- Maria Fernanda Barboza Puñales
- Maria Sofia Centurion Cesar
- Paolo Rafael Boni
- Sebastian Pedro Davidsohn Benet
- Tomas Garcia Escudero
Apoderado Solidario
- Dayan Gonzalez Nodal
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43049 , F 199, S 8, H B 410557, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TECHCLOUD SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camilo Jose Ayala Robledo
- Eduardo Gil Petersen
- Eduardo Iglesias Guimarais
- Ernesto Ademar Puñales Laurino
- Gerardo Biagi Salazar
- Jean Bernard Fabien Ide Gerard
- Maria Del Pilar Gaminara Rubio
- Maria Fernanda Barboza Puñales
- Maria Sofia Centurion Cesar
- Martin Ponce Diego
- Paolo Rafael Boni
- Sebastian Pedro Davidsohn Benet
- Tomas Garcia Escudero
Apoderado Solidario
- Dayan Gonzalez Nodal
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47329 , F 167, S 8, H B 541599, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TELECONTACT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 207, S 8, H M 660019, I/A 10 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: EMOTION TELECOM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ortega Moscoso Magali Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 22, S 8, H M 702736, I/A 9 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA
Mostramos los datos de ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA MOSCOSO MAGALI NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos