GIL PETERSEN EDUARDO
Informe ejecutivo de GIL PETERSEN EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIL PETERSEN EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMOTION TELECOM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2023 | 29/01/2024 |
TELECONTACT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | 26/01/2024 |
TELECONTACT SL | Apoderado Solidario | 13/11/2023 | 26/01/2024 |
NEW CALL COMUNICACIONES INTEGRALES SL | Apoderado | 27/10/2023 | 26/01/2024 |
TELECONTACT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2024 |
VINCULACIONES DE GIL PETERSEN EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL PETERSEN EDUARDO
Empresa: EMOTION TELECOM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 26, S 8, H M 702736, I/A 11 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Apoderado
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 116, S 8, H M 660077, I/A 11 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: TELECONTACT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 211, S 8, H M 660019, I/A 13 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: TELECONTACT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Apoderado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36890 , F 207, S 8, H M 660019, I/A 10 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: EMOTION TELECOM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39591 , F 22, S 8, H M 702736, I/A 9 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Apoderado
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ayala Robledo Camilo-jose
- Barboza Puñales Maria-fernanda
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Gil Petersen Eduardo
- Gonzalez Nodal Dayan
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Ortega Moscoso Magali Natalia
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 112, S 8, H M 660077, I/A 9 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Información de GIL PETERSEN EDUARDO
Mostramos los datos de GIL PETERSEN EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL PETERSEN EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos