ORTEGA LINARES AMPARO
Informe ejecutivo de ORTEGA LINARES AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA LINARES AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL | Presidente | 04/09/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL | Consejero | 04/09/2009 |
VINCULACIONES DE ORTEGA LINARES AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA LINARES AMPARO
Consejero Delegado Solidario
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
- Ortega Linares Amparo
Consejero
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
- Ortega Linares Amparo
Presidente
- Ortega Linares Amparo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20115 , F 215, S 8, H M 355119, I/A 11 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
- Ortega Linares Amparo
Presidente
- Ortega Linares Amparo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 181, S 8, H M 323436, I/A 12 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Consejero Delegado Solidario
- Ortega Linares Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20115 , F 167, S 8, H M 355119, I/A 7 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
- Ortega Linares Amparo
Presidente
- Ortega Linares Amparo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17994 , F 42, S 8, H M 310912, I/A 9 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Presidente
- Ortega Linares Amparo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20115 , F 166, S 8, H M 355119, I/A 6 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de ORTEGA LINARES AMPARO
Mostramos los datos de ORTEGA LINARES AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA LINARES AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos