BEGARA ORTEGA CESAR
Informe ejecutivo de BEGARA ORTEGA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BEGARA ORTEGA CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PATRIMONIALES ARTEMISA SL | Apoderado | 10/05/2013 | |
PROMOCIONES BEGARA Y RANSANZ SL | Apoderado Solidario | 04/04/2013 | |
BRDISEÑOS Y PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 04/04/2013 | |
OBRAS HERCECA SL | Apoderado Solidario | 04/04/2013 | |
PROMOCIONES BEGARA Y RANSANZ SL | Apoderado | 12/04/2012 | |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL | Consejero Delegado Solidario | 04/09/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL | Vicepresidente | 04/09/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BEGARA SL | Consejero | 04/09/2009 |
VINCULACIONES DE BEGARA ORTEGA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEGARA ORTEGA CESAR
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 144, S 8, H M 91451, I/A 10 M (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: HIERROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Consejero
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 187, S 8, H M 83712, I/A 27 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: HIERROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Consejero
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 187, S 8, H M 83712, I/A 26 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Apoderado
- Begara Ortega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 183, S 8, H M 323436, I/A 17 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: HIERROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Begara Bueno Antonio
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Consejero
- Begara Bueno Antonio
- Begara Cañada Juan Alberto
- Begara Ortega Cesar
- Tejeda Segador Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 184, S 8, H M 83712, I/A 18 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Apoderado
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20115 , F 217, S 8, H M 355119, I/A 12 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: OBRAS HERCECA SL
Apoderado Solidario
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 85, S 8, H M 435356, I/A 5 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: BRDISEÑOS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 163, S 8, H M 412785, I/A 12 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: BEGARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL
Apoderado Solidario
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19573 , F 165, S 8, H M 310913, I/A 13 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: PROMOCIONES BEGARA Y RANSANZ SL
Apoderado Solidario
- Begara Ortega Cesar
- Begara Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 88, S 8, H M 428448, I/A 8 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
VER MAS ACTOS
Información de BEGARA ORTEGA CESAR
Mostramos los datos de BEGARA ORTEGA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEGARA ORTEGA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos