OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
Informe ejecutivo de OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/11/2010 | |
APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL | Consejero | 05/11/2010 | |
TECNOTUR 3000 SL | Administrador Solidario | 15/10/2010 |
VINCULACIONES DE OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
Liquidador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Empresa: FELIZMENTE SL
Administrador Unico
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447, L 4354, F 31, S 8, H MA130596, I/A 3 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-29
Empresa: FELIZMENTE SL
Administrador Unico
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447, L 4354, F 31, S 8, H MA130596, I/A 2 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 1 (15/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-29
Empresa: APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Consejero
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 33, S 8, H MA 41170, I/A 2 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: TECNOTUR 3000 SL
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742, L 2653, F 85, S 8, H MA 75500, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Empresa: TECNOTUR 3000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Consejero
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Presidente
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742, L 2653, F 85, S 8, H MA 75500, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Información de OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO
Mostramos los datos de OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OROZCO ESPINOSA JUAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos