MARTIN CORRAL RAMON
Informe ejecutivo de MARTIN CORRAL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN CORRAL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCIO BOTELLO SL | Administrador Solidario | 20/03/2018 | |
APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL | Presidente | 05/11/2010 | |
APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/11/2010 | |
APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL | Consejero | 05/11/2010 | |
TECNOTUR 3000 SL | Administrador Solidario | 15/10/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN CORRAL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CORRAL RAMON
Liquidador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Empresa: ROCIO BOTELLO SL
Administrador Solidario
- Botello Gallego Rocio
- Martin Corral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813, L 726, F 192, S 8, H MA 24191, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-29
Empresa: ROCIO BOTELLO SL
Administrador Solidario
- Botello Gallego Maria Antonia Rocio
- Martin Corral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813, L 726, F 192, S 8, H MA 24191, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-29
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5079, L 3986, F 114, S 8, H MA116099, I/A 1 (15/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-29
Empresa: APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Consejero
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 33, S 8, H MA 41170, I/A 2 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL
Presidente
- Martin Corral Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 33, S 8, H MA 41170, I/A 2 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: APOYOS LOGISTICOS DEL SUR SL
Presidente
Secretario
- Martin Corral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508, L 1421, F 33, S 8, H MA 41170, I/A 2 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: TECNOTUR 3000 SL
Administrador Solidario
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742, L 2653, F 85, S 8, H MA 75500, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Empresa: TECNOTUR 3000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Consejero
- Martin Corral Ramon
- Orozco Espinosa Juan Alfonso
- Sanchez Moles Julio Domingo
Presidente
Secretario
- Martin Corral Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3742, L 2653, F 85, S 8, H MA 75500, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-29
Información de MARTIN CORRAL RAMON
Mostramos los datos de MARTIN CORRAL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CORRAL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos