ORNELLA PETITOT
Informe ejecutivo de ORNELLA PETITOT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORNELLA PETITOT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOBER IMPORT EXPORT SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2021 |
VINCULACIONES DE ORNELLA PETITOT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORNELLA PETITOT
Empresa: DOBER IMPORT EXPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Caroline Eliane Simoes
- Marciao Zorrilla Sandro
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29656 , F 23, S 8, H B 158718, I/A 12 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: FETES ATYPIQUES SL
Apoderado Solidario
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 97, S 8, H B 493682, I/A 5 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Empresa: STARC CATERING SL
Apoderado Solidario
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45457 , F 44, S 8, H B 488415, I/A 5 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Empresa: FETES ATYPIQUES SL
Apoderado Solidario
- Alexandre Hai Joseph Chemouny
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 95, S 8, H B 493682, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: STARC CATERING SL
Apoderado Solidario
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45457 , F 42, S 8, H B 488415, I/A 2 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Información de ORNELLA PETITOT
Mostramos los datos de ORNELLA PETITOT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORNELLA PETITOT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos