ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
Informe ejecutivo de ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FETES ATYPIQUES SL | Apoderado Solidario | 23/02/2017 | |
STARC CATERING SL | Administrador Unico | 12/07/2016 |
VINCULACIONES DE ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
Empresa: FETES ATYPIQUES SL
Administrador Unico
- Alexandre Hai Joseph Chemouny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 97, S 8, H B 493682, I/A 6 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-08
Empresa: FETES ATYPIQUES SL
Administrador Unico
- Alexandre Hai Joseph Chemouny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 97, S 8, H B 493682, I/A 4 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: FETES ATYPIQUES SL
Apoderado Solidario
- Alexandre Hai Joseph Chemouny
- Ornella Petitot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 95, S 8, H B 493682, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: STARC CATERING SL
Administrador Unico
- Alexandre Hai Joseph Chemouny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45457 , F 42, S 8, H B 488415, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Información de ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY
Mostramos los datos de ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEXANDRE HAI JOSEPH CHEMOUNY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos