ORLA MCCARRON
Informe ejecutivo de ORLA MCCARRON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORLA MCCARRON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 29/12/2023 |
VINCULACIONES DE ORLA MCCARRON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORLA MCCARRON
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 13, S 8, H B 291219, I/A 42 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 170, S 8, H B 291219, I/A 38 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 163, S 8, H B 291219, I/A 28 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Información de ORLA MCCARRON
Mostramos los datos de ORLA MCCARRON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORLA MCCARRON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos