LOSADA PUEBLA ALMUDENA
Informe ejecutivo de LOSADA PUEBLA ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOSADA PUEBLA ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 29/12/2023 | |
ACCELLACARE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/11/2020 |
VINCULACIONES DE LOSADA PUEBLA ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOSADA PUEBLA ALMUDENA
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 13, S 8, H B 291219, I/A 42 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 13, S 8, H B 291219, I/A 42 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Apoderado Solidario
- Cronin Joe
- Daly John
- Davis Ian
- Feaheny Kenneth
- Garcia Fuster Laura
- Karpinska Ewelina
- Kelly Roisin
- Losada Puebla Almudena
- Loughlin Ashleigh
- Masip Borras Adria Gerard
- Mccarron Orla
- Mendez Falcato Sheila
- Mulhall Fiona
- Murphy Claudia
- O'dwyer Conor
- O'floinn Tomas
- Pons Estrade Laura
- Price-smith Triona
- Ryan Annalisa
- Salminen Pia
- Sheahan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32468 , F 126, S 8, H M 584428, I/A 8 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Annalisa Ryan
- Ashleigh Loughlin
- Claudia Murphy
- Conor O'dwyer
- Ewelina Karpinska
- Fiona Mulhall
- Garcia Fuster Laura
- Ian Davis
- Joe Cronin
- John Daly
- John Sheahan
- Kenneth Feaheny
- Losada Puebla Almudena
- Masip Borras Adria Gerard
- Mendez Falcato Sheila
- Orla Maccarron
- Pia Salminen
- Pons Estrade Laura
- Roisin Kelly
- Tomas O'floinn
- Triona Price Smith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 170, S 8, H B 291219, I/A 38 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Información de LOSADA PUEBLA ALMUDENA
Mostramos los datos de LOSADA PUEBLA ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOSADA PUEBLA ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos