OREJAS IBAÑEZ PABLO
Informe ejecutivo de OREJAS IBAÑEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OREJAS IBAÑEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLIEXVA SL | Administrador Concursal | 27/04/2023 | |
MMP GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Concursal | 25/01/2022 | |
EQUITY LEX MADRID SLP | Apoderado | 07/12/2021 | |
JJCAR FUENTE EL SAZ SL | Administrador Concursal | 25/03/2021 |
VINCULACIONES DE OREJAS IBAÑEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OREJAS IBAÑEZ PABLO
Empresa: PUBLIEXVA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUBLIEXVA SL
Nif:B80508286
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Orejas Ibañez Pablo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGONIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:14/10/2022
Número Procedimiento Concursal:387/2022
Datos Registrales:
Tomo:
6698
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-109047
Inscripción:
13
Fecha Inscripción27/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6698 , F 96, S 8, H M 109047, I/A 13 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: MMP GESTION INMOBILIARIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MMP GESTION INMOBILIARIA SL
Nif:B81319642
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Orejas Ibañez Pablo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:ISABEL VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:12/02/2019
Número Procedimiento Concursal:1274/2017
Datos Registrales:
Tomo:
10308
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-164146
Inscripción:
B
Fecha Inscripción25/01/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10308 , F 167, S 8, H M 164146, I/A B (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Apoderado
- Del Estal Rodriguez Adrian Manuel
- Orejas Ibañez Pablo
- Rodriguez Castro Fernando Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42654 , F 174, S 8, H M 754383, I/A 2 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Empresa: JJCAR FUENTE EL SAZ SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JJCAR FUENTE EL SAZ SL
Nif:B88090279
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Orejas Ibañez Pablo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:15/03/2021
Número Procedimiento Concursal:1647/2020
Datos Registrales:
Tomo:
37435
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-667379
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/03/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37435 , F 209, S 8, H M 667379, I/A A (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Información de OREJAS IBAÑEZ PABLO
Mostramos los datos de OREJAS IBAÑEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OREJAS IBAÑEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos