ORANTOS TERRON MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ORANTOS TERRON MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORANTOS TERRON MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIZURICH SA | Apoderado Mancomunado | 20/12/2023 | |
ZURICH SERVICES AIE | Apoderado Mancomunado | 14/12/2023 | |
SERVIAIDE SA | Apoderado Mancomunado | 13/12/2023 | |
FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO ZURICH FP | Miem.Com.Ctr | 19/01/2023 | |
ZURICH SERVICIOS DIRECTO ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 26/05/2022 | |
ZURICH SERVICIOS DIRECTO ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2020 | |
ZURICH SERVICES AIE | Apoderado Solidario | 22/05/2018 | |
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 16/05/2018 | |
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 24/04/2018 | |
ZURICH SERVICES AIE | Apoderado Solidario | 17/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORANTOS TERRON MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORANTOS TERRON MONTSERRAT
Empresa: SERVIAIDE SA
Apoderado Solidario
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 41, S 8, H B 84605, I/A 105 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45145 , F 85, S 8, H M 658706, I/A 132 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: SERVIZURICH SA
Apoderado Mancomunado
- Blasco Garcia Aranda Susana
- Orantos Terron Montserrat
- Peñin Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48544 , F 100, S 8, H B 339292, I/A 114 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Empresa: ZURICH SERVICES AIE
Apoderado Mancomunado
- Blasco Garcia Aranda Susana
- Orantos Terron Montserrat
- Peñin Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47922 , F 36, S 8, H B 372220, I/A 90 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Blasco Garcia Aranda Susana
- Martin Peñin Ignacio
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45145 , F 83, S 8, H M 658706, I/A 127 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: SERVIAIDE SA
Apoderado Mancomunado
- Blasco Garcia Aranda Susana
- Orantos Terron Montserrat
- Peñin Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 41, S 8, H B 84605, I/A 104 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: SERVIZURICH SA
Apoderado Solidario
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48544 , F 100, S 8, H B 339292, I/A 113 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Miem.Com.Ctr
- Orantos Terron Montserrat
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37668 , F 59, S 8, H M 671176, I/A 15 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: ZURICH SERVICIOS DIRECTO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47762 , F 7, S 8, H B 523132, I/A 22 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: ZURICH SERVICIOS DIRECTO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Insula Martos Santiago
- Orantos Terron Montserrat
- Sanz Rull Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46630 , F 66, S 8, H B 523132, I/A 15 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
VER MAS ACTOS
Información de ORANTOS TERRON MONTSERRAT
Mostramos los datos de ORANTOS TERRON MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORANTOS TERRON MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos