MARTIN PEÑIN IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTIN PEÑIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN PEÑIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICH INSURANCE EUROPE AG | Apoderado | 14/12/2023 | |
FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO ZURICH FP | Miem.Com.Ctr | 29/05/2023 | |
ZURICH INSURANCE EUROPE AG | Apoderado | 15/05/2023 | |
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 11/05/2023 | |
BANSABADELL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 08/05/2023 | |
BANSABADELL SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 08/05/2023 | |
BANSABADELL PENSIONES E G F P SA | Apoderado | 03/05/2023 |
VINCULACIONES DE MARTIN PEÑIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PEÑIN IGNACIO
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Blasco Garcia Aranda Susana
- Martin Peñin Ignacio
- Orantos Terron Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45145 , F 83, S 8, H M 658706, I/A 127 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45071 , F 195, S 8, H M 671176, I/A 18 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Perez Juan Carlos
- Martin Peñin Ignacio
- Olivera Urquijo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37862 , F 64, S 8, H M 86329, I/A 192 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Martin Peñin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37303 , F 224, S 8, H M 658706, I/A 116 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Apoderado Solidario
- Martin Peñin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42037 , F 188, S 8, H M 126243, I/A 355 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Apoderado
- Martin Peñin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 146, S 8, H M 657405, I/A 49 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Apoderado
- Martin Peñin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 167, S 8, H M 661014, I/A 51 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: BANSABADELL PENSIONES E G F P SA
Apoderado
- Martin Peñin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36622 , F 167, S 8, H M 657072, I/A 47 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: RED BEE MEDIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bujan Brunet Miguel Angel
- Colon Gaviño Eugenio
- Garcia De Castro Perez-gaye Maria Luz
- Garcia Muñoz Federico
- Garcia Perez Juan Carlos
- Gerboles Rodriguez Silvia
- Martin Maganto Marta Maria
- Martin Peñin Ignacio
- Morras Fernandez Maria
- Navarro Quijano Maria Noel
- Prieto Garcia Guillermo
- Queizan Lopez Antonio
- Recio Martinez Ana Isabel
- Sanchez Martin Maria Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37915 , F 135, S 8, H M 647546, I/A 13 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Ruiz Demetrio Luis
- Amri Najet
- Amri Najet
- Amri Najet
- Barriuso Redondo Francisco Jose
- Bujan Brunet Miguel Angel
- Callejo Clemente Arturo
- Carrascosa Romero Anselmo
- Castro Leiton Juan Carlos
- Diez Fernandez Ignacio Antonio
- Diez Fernandez Ignacio Antonio
- Garcia De Castro Maria Luz
- Garcia De Castro Perez-gaye Maria Luz
- Garcia Martinez Enrique Jose
- Garcia Muñoz Federico
- Gerboles Rodriguez Silvia
- Gomez De Gracia Jose Carlos
- Gomez Martin Marta Cristina
- Gomez Martin Marta Cristina
- Gonzalez Santamarta Sofia
- Losada Gonzalez Miguel Ignacio
- Macho Fernandez Maria Angeles
- Macho Fernandez Maria Angeles
- Macho Fernandez Maria Angeles
- Martin Maganto Marta Maria
- Martin Peñin Ignacio
- Muñoz Rebollo Luisa Fernanda
- Navais Santa-olaya Jorge
- Navarro Quijano Maria Noel
- Olivera Urquijo Juan
- Palacios Rodriguez Margarita Alejandra
- Palacios Rodriguez Margarita Alejandra
- Prieto Garcia Guillermo
- Queizan Lopez Antonio
- Recio Martinez Ana Isabel
- Rejon Pego Ivan
- Romar Salgado Francisco Manuel
- Sanchez Martin Maria Jose
- Tante Sanchez Inmaculada
- Tante Sanchez Inmaculada
- Zaldo Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37862 , F 59, S 8, H M 86329, I/A 191 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN PEÑIN IGNACIO
Mostramos los datos de MARTIN PEÑIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PEÑIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos