OLUCHA MARZA PEDRO
Informe ejecutivo de OLUCHA MARZA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLUCHA MARZA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP | Soc.Prof. | 29/07/2015 | |
LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP | Administrador Unico | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE OLUCHA MARZA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLUCHA MARZA PEDRO
Empresa: BRUNO Y RIPOLLES SL
Liquidador Solidario
- Olucha Marza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445, L 14, F 11, S 8, H CS 313, I/A 12 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-12
Empresa: LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 92, S 8, H CS 37894, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-12
Empresa: INFORMATICA APLICADA SA
Administrador Solidario
- Eixea Costa Alejo
- Olucha Marza Pedro
- Ramos Mezquita Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 135, F 64, S 8, H CS 3715, I/A 15 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Empresa: ITALCERAMICA SA
Apoderado
- Altava Lamiel Oscar
- Olucha Marza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293, L 856, F 224, S 8, H CS 165, I/A 77 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-12
Información de OLUCHA MARZA PEDRO
Mostramos los datos de OLUCHA MARZA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLUCHA MARZA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos