EIXEA COSTA ALEJO
Informe ejecutivo de EIXEA COSTA ALEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EIXEA COSTA ALEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP | Socio | 29/07/2015 | |
LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP | Apoderado | 29/07/2015 | |
INFORMASA ASESORES 1976 SL | Administrador Solidario | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE EIXEA COSTA ALEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIXEA COSTA ALEJO
Empresa: LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP
Apoderado
- Eixea Costa Alejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 94, S 8, H CS 37894, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-12
Empresa: LETRADOS DE LEVANTE 2015 SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682, L 1243, F 92, S 8, H CS 37894, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-12
Empresa: INFORMATICA APLICADA SA
Administrador Solidario
- Eixea Costa Alejo
- Olucha Marza Pedro Pablo
- Ramos Mezquita Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 135, F 64, S 8, H CS 3715, I/A 16 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-12
Empresa: INFORMATICA APLICADA SA
Administrador Solidario
- Eixea Costa Alejo
- Olucha Marza Pedro Pablo
- Ramos Mezquita Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 135, F 64, S 8, H CS 3715, I/A 16 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-12
Empresa: INFORMATICA APLICADA SA
Administrador Solidario
- Eixea Costa Alejo
- Olucha Marza Pedro Pablo
- Ramos Mezquita Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 135, F 64, S 8, H CS 3715, I/A 15 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Empresa: INFORMATICA APLICADA SA
Administrador Solidario
- Eixea Costa Alejo
- Olucha Marza Pedro
- Ramos Mezquita Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 135, F 64, S 8, H CS 3715, I/A 15 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Información de EIXEA COSTA ALEJO
Mostramos los datos de EIXEA COSTA ALEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIXEA COSTA ALEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos