OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
Informe ejecutivo de OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | Secretario No Consejero | 26/05/2020 |
VINCULACIONES DE OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 34, S 8, H V 137781, I/A 23 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Empresa: OLTRA ABOGADOS SL
Liquidador Unico
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7877, L 5171, F 14, S 8, H V 98443, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: OLTRA ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Liquidador Unico
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7877, L 5171, F 14, S 8, H V 98443, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: GRUPO ASSISTA HOGAR EMPRESA SA
Secretario
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8630, L 5917, F 221, S 8, H V 120101, I/A 4 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Empresa: ASSISTA FACILITY SERVICES SA
Secretario No Consejero
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 216, S 8, H V 138231, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-46
Empresa: ASSISTA FACILITY SERVICES SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Oltra Marco Pancracio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 214, S 8, H V 138231, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-46
Información de OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE
Mostramos los datos de OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLTRA MARCO PANCRACIO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos