GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTEPREF SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
ARTEPREF SA | Consejero | 12/04/2024 | |
ELITE CEMENTS SL | Apoderado | 01/04/2024 | |
ELITE CEMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
EUROPEA DEL FORMIGO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2023 | |
EUROPEA DEL FORMIGO SL | Consejero | 18/10/2023 | |
HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2022 | |
ECONOMIA CIRCULAR DEL CO2 SL | Apoderado Solidario | 24/02/2022 | |
HOLCIM INVESTMENTS -SPAIN- SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2022 | |
CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | Consejero | 26/05/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
Empresa: ARTEPREF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 1987, I/A 34 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-09
Empresa: ARTEPREF SA
Consejero
- Diaz Canabal Carmen
- GERCANTO DE LA ENCINA SL
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
- NOTA INVERGEST SL
- Verdu Lazaro Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 131, S 8, H BU 1987, I/A 31 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-09
Empresa: ELITE CEMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 205, S 8, H M 811107, I/A 7 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: ELITE CEMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 141, S 8, H M 811107, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: HOLCIM ESPAÑA SA
Consejero
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36967 , F 213, S 8, H M 660825, I/A 58 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: CEMENTOS ESFERA SA
Consejero
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39051 , F 202, S 8, H M 693804, I/A 11 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: EUROPEA DEL FORMIGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45942 , F 13, S 8, H M 807359, I/A 5 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: EUROPEA DEL FORMIGO SL
Consejero
- Barrero Higueras Manuel
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
- Verdu Lazaro Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675, L 242, F 224, S 8, H CS 2576, I/A 15 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-12
Empresa: FIRESTONE BUILDING PRODUCTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
- Salazar Selvi Cristina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 220, S 8, H B 443450, I/A 25 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-08
Empresa: ECONOMIA CIRCULAR DEL CO2 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avellaneda Gomez Consuelo
- Cambil Montoro Antonio
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
- Miranda Fernandez Isidoro
- Sanchez Seco Martin Maria Jose
- Tobin Iain
- Trugeda Argudo Ana
- Verdu Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 159, S 8, H AL 50681, I/A 6 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-04
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ROJO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos