DIAZ CANABAL CARMEN
Informe ejecutivo de DIAZ CANABAL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ CANABAL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTEPREF SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
ARTEPREF SA | Consejero | 12/04/2024 | |
ELITE CEMENTS SL | Apoderado | 01/04/2024 | |
FORTIA ENERGIA SL | Representante | 16/02/2024 | |
ELITE CEMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
HOLCIM ESPAÑA SA | Presidente | 02/01/2024 | |
EUROPEA DEL FORMIGO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2023 | |
ELITE CEMENTS SL | Presidente | 14/11/2023 | |
ELITE CEMENTS SL | Consejero | 14/11/2023 | |
EDICIONES CEMENTO SL | Consejero | 16/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ CANABAL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ CANABAL CARMEN
Empresa: FORTIA ENERGIA SL
Presidente
Representante
- Diaz Canabal Carmen
- Garcia Brosa Victor Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446301, I/A 95 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: ARTEPREF SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 1987, I/A 34 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-09
Empresa: ARTEPREF SA
Consejero
- Diaz Canabal Carmen
- GERCANTO DE LA ENCINA SL
- Gonzalez Rojo Francisco Javier
- NOTA INVERGEST SL
- Verdu Lazaro Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 753, L 544, F 131, S 8, H BU 1987, I/A 31 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-09
Empresa: ELITE CEMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 205, S 8, H M 811107, I/A 7 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: FORTIA ENERGIA SL
Representante
- Diaz Canabal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43697 , F 34, S 8, H M 446301, I/A 91 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: ELITE CEMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46170 , F 141, S 8, H M 811107, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: HOLCIM ESPAÑA SA
Presidente
- Diaz Canabal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36967 , F 214, S 8, H M 660825, I/A 59 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: HOLCIM ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Diaz Canabal Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36967 , F 214, S 8, H M 660825, I/A 59 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: EUROPEA DEL FORMIGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45942 , F 13, S 8, H M 807359, I/A 5 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: ELITE CEMENTS SL
Consejero
- Diaz Canabal Carmen
Presidente
- Diaz Canabal Carmen
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706, L 1267, F 179, S 8, H CS 26370, I/A 48 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-12
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ CANABAL CARMEN
Mostramos los datos de DIAZ CANABAL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ CANABAL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos