OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERIDIA CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 22/03/2010 | 11/12/2019 |
VERIDIA CONSULTORES SL | Liquidador | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
INVESTMENTS & BUSINESS TETE 2005 SL | Administrador Unico | 09/01/2019 | |
INVESTMENTS & BUSINESS TETE 2005 SL | Liquidador | 09/01/2019 | 09/01/2019 |
VINCULACIONES DE OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
Empresa: VERIDIA CONSULTORES SL
Liquidador
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27572 , F 119, S 8, H M 496893, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: VERIDIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Olivera Marquez Juan Manuel
Liquidador
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27572 , F 119, S 8, H M 496893, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: INVESTMENTS & BUSINESS TETE 2005 SL
Liquidador
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38207 , F 109, S 8, H B 322876, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: INVESTMENTS & BUSINESS TETE 2005 SL
Administrador Unico
- Olivera Marquez Juan Manuel
Liquidador
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38207 , F 109, S 8, H B 322876, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: VERIDIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27572 , F 117, S 8, H M 496893, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Información de OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVERA MARQUEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos