CACERES GONZALEZ FRANCISCA
Informe ejecutivo de CACERES GONZALEZ FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CACERES GONZALEZ FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DETECTA2 SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 09/02/2018 | |
DETECTA2 SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE CACERES GONZALEZ FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACERES GONZALEZ FRANCISCA
Empresa: VERIDIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Olivera Marquez Juan Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27572 , F 119, S 8, H M 496893, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: GLOBALIA DETECTIVES SL
Administrador Unico
- Caceres Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 60, S 8, H M 515821, I/A 8 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Empresa: DETECTA2 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Caceres Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37248 , F 20, S 8, H M 664346, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: DETECTA2 SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Caceres Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37248 , F 20, S 8, H M 664346, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: GLOBALIA DETECTIVES SL
Administrador Unico
- Caceres Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 57, S 8, H M 515821, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: GLOBALIA DETECTIVES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Garcia Ruiz Maria-ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 57, S 8, H M 515821, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: GLOBALIA DETECTIVES SL
Socio Único
- Caceres Gonzalez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 57, S 8, H M 515821, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: GLOBALIA DETECTIVES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Garcia Ruiz Maria-ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 56, S 8, H M 515821, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Empresa: VERIDIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Caceres Gonzalez Francisca
- Olivera Marquez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27572 , F 117, S 8, H M 496893, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Información de CACERES GONZALEZ FRANCISCA
Mostramos los datos de CACERES GONZALEZ FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACERES GONZALEZ FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos