OLIVER GOMIS TERESA
Informe ejecutivo de OLIVER GOMIS TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVER GOMIS TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES DOR SA | Administrador Concursal | 22/06/2023 | |
EPILOGUE SL | Administrador Concursal | 19/05/2023 | |
MOBIPLEX EUROPE SL | Administrador Concursal | 24/02/2022 |
VINCULACIONES DE OLIVER GOMIS TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER GOMIS TERESA
Empresa: CONSTRUCCIONES DOR SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES DOR SA
Nif:A07154701
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oliver Gomis Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALM
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Fecha de Resolución:05/11/2020
Número Procedimiento Concursal:1213/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2194
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-13171
Inscripción:
36
Fecha Inscripción22/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 130, S 8, H PM 13171, I/A 36 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-07
Empresa: EPILOGUE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EPILOGUE SL
Nif:B16561433
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oliver Gomis Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PALMA
Juez / Ponente:VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
Fecha de Resolución:06/03/2023
Número Procedimiento Concursal:511/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2750
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-83467
Inscripción:
7
Fecha Inscripción19/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 130, S 8, H PM 83467, I/A 7 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-07
Empresa: MOBIPLEX EUROPE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOBIPLEX EUROPE SL
Nif:B16613341
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oliver Gomis Teresa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALM
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Fecha de Resolución:30/06/2021
Número Procedimiento Concursal:546/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2800
Libro:
0
Folio:
160
Hoja:
8-86044
Inscripción:
3
Fecha Inscripción24/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 160, S 8, H PM 86044, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-07
Información de OLIVER GOMIS TERESA
Mostramos los datos de OLIVER GOMIS TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER GOMIS TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos