OLIVE CABANAS JORDI
Informe ejecutivo de OLIVE CABANAS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLIVE CABANAS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAOTRANS SA | Apoderado Solidario | 30/05/2024 | |
TRANSPORTES DAVI SA | Administrador Solidario | 26/04/2024 |
VINCULACIONES DE OLIVE CABANAS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVE CABANAS JORDI
Empresa: DAOTRANS SA
Apoderado Solidario
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 37160, I/A 24 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Solidario
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 27 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 27 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 25 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 25 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 64, S 8, H B 65908, I/A 23 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Información de OLIVE CABANAS JORDI
Mostramos los datos de OLIVE CABANAS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVE CABANAS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos