CARNE OLIVE XAVIER
Informe ejecutivo de CARNE OLIVE XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARNE OLIVE XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAOTRANS SA | Apoderado Solidario | 30/05/2024 | |
TRANSPORTES DAVI SA | Administrador Solidario | 26/04/2024 | |
SOLID SURFACE DESIGN SL | Apoderado Solidario | 31/03/2015 | |
SOLID SURFACE DESIGN SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE CARNE OLIVE XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNE OLIVE XAVIER
Empresa: DAOTRANS SA
Apoderado Solidario
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 37160, I/A 24 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Solidario
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 27 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 27 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 25 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 65, S 8, H B 65908, I/A 25 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: TRANSPORTES DAVI SA
Administrador Mancomunado
- Carne Olive Xavier
- Olive Cabanas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25017 , F 64, S 8, H B 65908, I/A 23 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Empresa: SOLID SURFACE DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Carne Moreno Juan
- Carne Olive Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36469 , F 113, S 8, H B 290465, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08
Empresa: SOLID SURFACE DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Carne Moreno Juan
- Carne Olive Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36469 , F 113, S 8, H B 290465, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Información de CARNE OLIVE XAVIER
Mostramos los datos de CARNE OLIVE XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNE OLIVE XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos