OLEA MERINO MARTA
Informe ejecutivo de OLEA MERINO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLEA MERINO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES SA MEDIO PROPIO | Consejero | 22/11/2019 |
VINCULACIONES DE OLEA MERINO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLEA MERINO MARTA
Consejero
- Mellado Perez Juan De Dios
- Olea Merino Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 205, S 8, H SE 30250, I/A 106 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Empresa: M. OLEA OLIVA SL
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Merino Esperanza
- Olea Merino Laura
- Olea Merino Marta
- Olea Oliva Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035, L 948, F 37, S 8, H MA 11359, I/A 8 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Empresa: M. OLEA OLIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Merino Esperanza
- Olea Merino Laura
- Olea Merino Marta
- Olea Oliva Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035, L 948, F 37, S 8, H MA 11359, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Administrador Solidario
- Gonzalez De La Cruz Alvaro
- Olea Merino Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 149, S 8, H MA 98317, I/A 4 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Administrador Solidario
- Gonzalez De La Cruz Alvaro
- Olea Merino Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 148, S 8, H MA 98317, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Administrador Unico
- Olea Merino Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 148, S 8, H MA 98317, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Información de OLEA MERINO MARTA
Mostramos los datos de OLEA MERINO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLEA MERINO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos