MERINO BAYONA MARIA ADELA
Informe ejecutivo de MERINO BAYONA MARIA ADELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO BAYONA MARIA ADELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEC.MOL SL | Secretario | 01/07/2011 | 18/01/2017 |
ELEC.MOL SL | Consejero | 01/07/2011 | 18/01/2017 |
M. OLEA OLIVA SL | Secretario | 26/07/2011 | 27/09/2016 |
M. OLEA OLIVA SL | Consejero | 26/07/2011 | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE MERINO BAYONA MARIA ADELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO BAYONA MARIA ADELA
Empresa: ELEC.MOL SL
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Oliva Manuel
- Vega Cabello Francisco
Presidente
Secretario
- Merino Bayona Maria Adela
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112, L 1025, F 43, S 8, H MA 3321, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-29
Empresa: M. OLEA OLIVA SL
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Merino Esperanza
- Olea Merino Laura
- Olea Merino Marta
- Olea Oliva Manuel
Presidente
Secretario
- Merino Bayona Maria Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035, L 948, F 37, S 8, H MA 11359, I/A 8 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Empresa: M. OLEA OLIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Merino Esperanza
- Olea Merino Laura
- Olea Merino Marta
- Olea Oliva Manuel
Presidente
Secretario
- Merino Bayona Maria Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035, L 948, F 37, S 8, H MA 11359, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Empresa: ELEC.MOL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Merino Bayona Maria Adela
- Olea Oliva Manuel
- Vega Cabello Francisco
Presidente
Secretario
- Merino Bayona Maria Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112, L 1025, F 43, S 8, H MA 3321, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-29
Información de MERINO BAYONA MARIA ADELA
Mostramos los datos de MERINO BAYONA MARIA ADELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO BAYONA MARIA ADELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos