OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIARBOL ALBACETE SL | Liquidador Mancomunado | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Liquidador Mancomunado
- Cespedes Gallego Josefina
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Martinez Vergara Jose
- Olangua Alonso Jose Antonio
- Pardo Garcia Jose
- Ramirez Rodenas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 8 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Consejero Delegado
- Olangua Alonso Jose Antonio
Consejero
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Martinez Vergara Jose
- Olangua Alonso Jose Antonio
- Pardo Garcia Jose
- Ramirez Rodenas Juan
Presidente
- Olangua Alonso Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 8 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Consejero Delegado
- Olangua Alonso Jose Antonio
Presidente
- Olangua Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 7 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cespedes Rodriguez Manuel
- Olangua Alonso Jose Antonio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 7 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-02
Empresa: INVERSIONES ENERGETICAS OLTERRA SL
Administrador Solidario
- Bruixola Ruiz Jose Vicente
- Olangua Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787, L 551, F 193, S 8, H AB 14137, I/A 3 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-02
Administrador Solidario
- Martinez Castillo Aurelio Ramon
- Olangua Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768, L 532, F 97, S 8, H AB 13039, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Olangua Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540, L 304, F 35, S 8, H AB 651, I/A 5 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-02
Información de OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLANGUA ALONSO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos