CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
Informe ejecutivo de CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIARBOL ALBACETE SL | Liquidador Mancomunado | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
Empresa: INICIATIVAS URBANAS ALBACETE SL
Liquidador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748, L 512, F 110, S 8, H AB 12102, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-02
Empresa: INICIATIVAS URBANAS ALBACETE SL
Administrador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
Liquidador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748, L 512, F 110, S 8, H AB 12102, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-02
Empresa: EDIFICIOS ALBACETE SL
Liquidador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
- Navarro Cano Juan Francisco
- Navarro Martinez Angel
- Sanchez Argandoña Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 113, S 8, H AB 12137, I/A 9 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-02
Empresa: EDIFICIOS ALBACETE SL
Liquidador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
- Navarro Cano Juan Francisco
- Navarro Martinez Angel
- Sanchez Argandoña Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 113, S 8, H AB 12137, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-02
Empresa: EDIFICIOS ALBACETE SL
Administrador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Gonzalez Rosa Jesus Miguel
- Navarro Cano Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935, L 699, F 92, S 8, H AB 12137, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-02
Empresa: GESTIONES VEREDA TRES SL
Administrador Mancomunado
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Morcillo Villar Agustin
- Sanchez Romero Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582, L 346, F 157, S 8, H AB 5352, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Liquidador Mancomunado
- Cespedes Gallego Josefina
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Martinez Vergara Jose
- Olangua Alonso Jose Antonio
- Pardo Garcia Jose
- Ramirez Rodenas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 8 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-02
Empresa: EDIARBOL ALBACETE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chilleron Calvillo Porfirio
- Martinez Vergara Jose
- Olangua Alonso Jose Antonio
- Pardo Garcia Jose
- Ramirez Rodenas Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882, L 646, F 65, S 8, H AB 651, I/A 8 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-02
Empresa: FORJADOS ALBACETE SL
Administrador Unico
- Chilleron Calvillo Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741, L 505, F 210, S 8, H AB 11829, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-02
Empresa: PROMOCION DE SUELO ALBACETE SL
Administrador Unico
- Chilleron Calvillo Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883, L 647, F 107, S 8, H AB 6679, I/A 4 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-02
VER MAS ACTOS
Información de CHILLERON CALVILLO PORFIRIO
Mostramos los datos de CHILLERON CALVILLO PORFIRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHILLERON CALVILLO PORFIRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos