ODDY RICHARD GEOFFREY
Informe ejecutivo de ODDY RICHARD GEOFFREY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ODDY RICHARD GEOFFREY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2011 | 11/05/2016 |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Administrador Solidario | 25/06/2012 | 28/08/2015 |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Administrador Mancomunado | 04/01/2011 | 25/06/2012 |
VINCULACIONES DE ODDY RICHARD GEOFFREY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODDY RICHARD GEOFFREY
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 83, S 8, H V 164431, I/A 5 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Solidario
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 82, S 8, H V 164431, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-46
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Solidario
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 222, S 8, H M 346021, I/A 44 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Mancomunado
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 222, S 8, H M 346021, I/A 44 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 162, S 8, H M 346021, I/A 40 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Administrador Mancomunado
- Ataman Kececi Ayse Binnaz
- Oddy Richard Geoffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 109, S 8, H M 346021, I/A 39 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Información de ODDY RICHARD GEOFFREY
Mostramos los datos de ODDY RICHARD GEOFFREY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODDY RICHARD GEOFFREY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos