ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
Informe ejecutivo de ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Apoderado | 12/04/2010 | 11/05/2016 |
ARSUECHA SL | Administrador Unico | 24/09/2013 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Presidente | 25/06/2009 | 04/01/2011 |
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL | Consejero | 25/06/2009 | 04/01/2011 |
GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL | Apoderado Solidario | 24/11/2009 | 24/03/2010 |
GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL | Presidente | 20/04/2009 | 15/02/2010 |
GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL | Consejero | 20/04/2009 | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Del Rio Lozares Laura
- Espinos Jimenez Miguel
- Garcia Rodriguez Jorge
- Martinez Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9937, L 7219, F 83, S 8, H V 164431, I/A 5 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-46
Empresa: ARSUECHA SL
Administrador Unico
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 55, S 8, H SS 16294, I/A 2 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Ataman Ayse Binnaz
- Baruh Erol
- Fontes Muñoz Luis
- Gomez Richard Homer
Presidente
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 109, S 8, H M 346021, I/A 39 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Apoderado
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 108, S 8, H M 346021, I/A 38 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Empresa: GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Ortiz De Zarate Begoña
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Arsuaga Ortiz De Zarate Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612 , F 166, S 8, H BI 43889, I/A 6 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Empresa: GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL
Consejero
- Arsuaga Ortiz De Zarate Begoña
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Arsuaga Ortiz De Zarate Luis Fernando
Presidente
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612 , F 165, S 8, H BI 43889, I/A 5 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-48
Empresa: GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Ortiz De Zarate Begoña
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Arsuaga Ortiz De Zarate Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612 , F 164, S 8, H BI 43889, I/A 4 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-48
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES SL
Consejero
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Presidente
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 106, S 8, H M 346021, I/A 36 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Empresa: GESTION Y PROMOCION LANIVEL SL
Consejero
- Arsuaga Ortiz De Zarate Begoña
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
- Arsuaga Ortiz De Zarate Luis Fernando
Presidente
- Arsuaga Ortiz De Zarate Iñigo Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612 , F 162, S 8, H BI 43889, I/A 3 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-48
Información de ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA
Mostramos los datos de ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARSUAGA ORTIZ DE ZARATE IÑIGO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos