OCTAVIO MORALES GARCIA
Informe ejecutivo de OCTAVIO MORALES GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OCTAVIO MORALES GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASQUEPLAYAS BOOKING ON LINE SL | Administrador Concursal | 31/12/2013 | 05/11/2020 |
VINCULACIONES DE OCTAVIO MORALES GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCTAVIO MORALES GARCIA
Empresa: MASQUEPLAYAS BOOKING ON LINE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MASQUEPLAYAS BOOKING ON LINE SL
Nif:B76088905
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Octavio Morales Garcia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LAS PALMAS
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:24/10/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1985
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-44202
Inscripción:
3
Fecha Inscripción05/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 134, S 8, H GC 44202, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Empresa: MASQUEPLAYAS BOOKING ON LINE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MASQUEPLAYAS BOOKING ON LINE SL
Nif:B76088905
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Octavio Morales Garcia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LAS PALMAS
Número:1
Juez / Ponente:ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA
Fecha de Resolución:24/10/2013
Número Procedimiento Concursal:295/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1985
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-44202
Inscripción:
2
Fecha Inscripción31/12/2013
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 134, S 8, H GC 44202, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-35
Información de OCTAVIO MORALES GARCIA
Mostramos los datos de OCTAVIO MORALES GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCTAVIO MORALES GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos