OCA GARCIA EVA
Informe ejecutivo de OCA GARCIA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE OCA GARCIA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCENTURE SL | Apoderado | 14/04/2015 | 16/02/2023 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Solidario | 15/02/2023 | |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado | 02/01/2013 | 15/02/2023 |
INFORMATICA DE EUSKADI SL | Apoderado | 20/06/2018 | 13/03/2019 |
ITBS SERVICIOS BANCARIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado | 29/09/2014 | 29/01/2016 |
ENERGUIA WEB SA | Apoderado Solidario | 13/01/2015 | 29/01/2016 |
ENERGUIA WEB SA | Apoderado | 20/01/2014 | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE OCA GARCIA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCA GARCIA EVA
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Oca Garcia Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 73, S 8, H M 18421, I/A 390 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Oca Garcia Eva
Apoderado
- Oca Garcia Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42671 , F 79, S 8, H M 134725, I/A 232 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Apoderado
- Oca Garcia Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 65, S 8, H BI 18966, I/A 62 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 60, S 8, H BI 18966, I/A 54 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 219, S 8, H M 579253, I/A 19 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 53, S 8, H M 544309, I/A 21 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado
- Oca Garcia Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 69, S 8, H M 18421, I/A 275 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 50, S 8, H M 544309, I/A 16 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30241 , F 49, S 8, H M 544309, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Apoderado
- Bellot Corral Noelia
- Oca Garcia Eva
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 216, S 8, H M 579253, I/A 13 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
VER MAS ACTOS
Información de OCA GARCIA EVA
Mostramos los datos de OCA GARCIA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCA GARCIA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos