OBRERO LOMA MARTA
Informe ejecutivo de OBRERO LOMA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBRERO LOMA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVANTIA SME | Consejero Independiente | 20/08/2019 |
VINCULACIONES DE OBRERO LOMA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBRERO LOMA MARTA
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
- Buendia Madrid Ramon Joaquin
- Obrero Loma Marta
Consj.Domini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44862 , F 218, S 8, H M 359813, I/A 441 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
- Buendia Madrid Ramon Joaquin
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
- Obrero Loma Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 181, S 8, H M 359813, I/A 385 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
- Cuesta Garcia Francisco Jose
- Fernandez Carnicer Juan Maria
- Obrero Loma Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 193, S 8, H M 359813, I/A 318 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
Consj.Domini
- Obrero Loma Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 193, S 8, H M 359813, I/A 318 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consj.Domini
- Obrero Loma Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 36, S 8, H M 359813, I/A 253 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Información de OBRERO LOMA MARTA
Mostramos los datos de OBRERO LOMA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBRERO LOMA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos