GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVANTIA SME | Consejero | 21/10/2019 | |
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS SA | Consejero | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
Empresa: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SME SA
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40084 , F 41, S 8, H M 43562, I/A 354 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 195, S 8, H M 359813, I/A 398 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero Independiente
- Buendia Madrid Ramon Joaquin
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
- Obrero Loma Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40285 , F 181, S 8, H M 359813, I/A 385 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SME SA
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
- Reig Gaston Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40084 , F 32, S 8, H M 43562, I/A 341 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: NAVANTIA SME
Consejero de Honor
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38255 , F 206, S 8, H M 359813, I/A 332 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
- Vazquez Bello Camilo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36252 , F 56, S 8, H M 181214, I/A 166 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
- Reig Gaston Mercedes
- Roca Bassas Andreu
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30220 , F 199, S 8, H M 43562, I/A 299 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 105, S 8, H M 181214, I/A 141 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-28
Consejero
- Gonzalez Rufo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28109 , F 198, S 8, H M 43562, I/A 235 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Información de GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RUFO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos