OBIS GIBERT ANDREU
Informe ejecutivo de OBIS GIBERT ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBIS GIBERT ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA | Apoderado | 20/05/2015 | |
CENTRO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA DE BARCELONA SL | Vicepresidente | 09/01/2009 | |
CENTRO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA DE BARCELONA SL | Consejero | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE OBIS GIBERT ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBIS GIBERT ANDREU
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Consejero
- Obis Gibert Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 168, S 8, H M 382254, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Apoderado
- Humet Cienfuegos Jovellanos Carlos
- Humet Cienfuegos Jovellanos Carlos
- Llobet Barbany Jose Maria
- Llobet Barbany Jose Maria
- Mas Casanovas Lourdes
- Obis Gibert Andreu
- Obis Gibert Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40967 , F 37, S 8, H B 373832, I/A 17 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Consejero
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Ivorra Miralles Francisco
- Obis Gibert Andreu
- Orce Satrustegui Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 167, S 8, H M 382254, I/A 7 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 166, S 8, H M 382254, I/A 6 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Ivorra Miralles Francisco
- Obis Gibert Andreu
- Orce Satrustegui Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 165, S 8, H M 382254, I/A 4 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Porres Ortiz De Urbina Enrique
- Ivorra Miralles Francisco
- Obis Gibert Andreu
- Orce Satrustegui Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 165, S 8, H M 382254, I/A 2 (14/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Empresa: ASYAS PROMOCIONES SANITARIAS SA
Presidente
Secretario
- Obis Gibert Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 165, S 8, H M 382254, I/A 2 (14/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Apoderado
- Humet Cienfuegos Jovellanos Carlos
- Humet Cienfuegos Jovellanos Carlos
- Llobet Barbany Jose Maria
- Llobet Barbany Jose Maria
- Mas Casanovas Lourdes
- Obis Gibert Andreu
- Obis Gibert Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40952 , F 157, S 8, H B 373832, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Obis Gibert Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40952 , F 153, S 8, H B 373832, I/A 1 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08
Información de OBIS GIBERT ANDREU
Mostramos los datos de OBIS GIBERT ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBIS GIBERT ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos