LLOBET BARBANY JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LLOBET BARBANY JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 38
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOBET BARBANY JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO COORDINADOR ELECTRONICO AIE | Secretario | 18/08/2024 | |
CENTRO COORDINADOR ELECTRONICO AIE | Vocal | 18/08/2024 | |
CENTRO COORDINADOR ELECTRONICO AIE | Consejero | 18/08/2024 | |
ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA DE SEGUROS | Vocal | 16/08/2024 | |
AIALE SA | Consejero | 14/08/2024 | |
AIALE SA | Vocal | 14/08/2024 | |
AIALE SA | Secretario | 14/08/2024 | |
ANDAIRA GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES SL | Consejero | 31/07/2023 | |
ANDAIRA GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES SL | Vocal | 31/07/2023 | |
AERETIC SL | Secretario | 04/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLOBET BARBANY JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBET BARBANY JOSE MARIA
Empresa: CENTRO COORDINADOR ELECTRONICO AIE
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Llorach Torres Marti
Secretario
- Llobet Barbany Jose Maria
Vocal
- Llorach Torres Marti
- Llobet Barbany Jose Maria
- Bonilla Blesa Silvia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 56556, I/A 84 (18/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Vocal
- Llobet Barbany Jose Maria
- Abello Bottomley Sofia Ana
- Font Perna Juan Antonio
- Gras Montal Jose Oriol
- Buscarons Cuesta Luis
- Vinyes Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 65856, I/A 159 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: AIALE SA
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Font Perna Juan Antonio
- Llobet Barbany Jose Maria
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Jose Maria
Vocal
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Font Perna Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 35866, I/A 71 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
Vocal
- Orce Satrustegui Ignacio
- Llobet Barbany Jose Maria
- Bonilla Blesa Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 7, S 8, H B 206265, I/A 36 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: AERETIC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Collado Fabregas Fernando
- Gras Montal Jose Oriol
- Llobet Barbany Jose Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47851 , F 63, S 8, H B 564251, I/A 1 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: CENTRO COORDINADOR ELECTRONICO AIE
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Llorach Torres Marti
Secretario
- Llobet Barbany Jose Maria
Vocal
- Alvarez Gutierrez Jose-luis
- Llorach Torres Marti
- Llobet Barbany Jose Maria
- Bonilla Blesa Silvia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 86, S 8, H B 56556, I/A 76 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Empresa: AIALE SA
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Font Perna Juan Antonio
- Llobet Barbany Jose Maria
Presidente
Secretario
- Llobet Barbany Jose Maria
Vocal
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Font Perna Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 41, S 8, H B 35866, I/A 64 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Consejero
- Bonilla Blesa Silvia
- Llobet Barbany Jose Maria
- Orce Satrustegui Ignacio
Vocal
- Orce Satrustegui Ignacio
- Llobet Barbany Jose Maria
- Bonilla Blesa Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 5, S 8, H B 206265, I/A 31 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Liquidador
- Llobet Barbany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 142, S 8, H B 98857, I/A 11 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-08
Liquidador
- Llobet Barbany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26161 , F 141, S 8, H B 98857, I/A 10 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
VER MAS ACTOS
Información de LLOBET BARBANY JOSE MARIA
Mostramos los datos de LLOBET BARBANY JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBET BARBANY JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos