NUÑEZ VILA MARTIÑO
Informe ejecutivo de NUÑEZ VILA MARTIÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUÑEZ VILA MARTIÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBLASUN 1 SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
ROBLASUN 2 SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
ROBLASUN 3 SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
MADAX GAS RENOVABLE SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2024 | |
GAS RENOVABLE EL MIRADOR SL | Administrador Mancomunado | 09/07/2024 | |
WINDMUSEL 2 SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
H2 PILLAR SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
WINDMUSEL 1 SL | Apoderado | 08/07/2024 | |
GAS RENOVABLE SANTOMERA SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2024 | |
GAS RENOVABLE CARMONA SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NUÑEZ VILA MARTIÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ VILA MARTIÑO
Empresa: ROBLASUN 1 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700741, I/A 17 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ROBLASUN 2 SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700742, I/A 17 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ROBLASUN 3 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700743, I/A 17 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: MADAX GAS RENOVABLE SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Vila Martiño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818311, I/A 7 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: GAS RENOVABLE EL MIRADOR SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Vila Martiño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816667, I/A 7 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: WINDMUSEL 2 SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712856, I/A 15 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: H2 PILLAR SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770615, I/A 10 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: WINDMUSEL 1 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712855, I/A 15 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: GAS RENOVABLE SANTOMERA SL
Administrador Mancomunado
- Illescas Martinez Antonio
- Nuñez Vila Martiño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825786, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: GAS RENOVABLE CARMONA SL
Administrador Mancomunado
- Illescas Martinez Antonio
- Nuñez Vila Martiño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825471, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
VER MAS ACTOS
Información de NUÑEZ VILA MARTIÑO
Mostramos los datos de NUÑEZ VILA MARTIÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ VILA MARTIÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos