DE PEDRO LUNA MIGUEL
Informe ejecutivo de DE PEDRO LUNA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PEDRO LUNA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBLASUN 1 SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
ROBLASUN 2 SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
ROBLASUN 3 SL | Apoderado | 10/07/2024 | |
H2 PILLAR SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
WINDMUSEL 2 SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
WINDMUSEL 1 SL | Apoderado | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE DE PEDRO LUNA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PEDRO LUNA MIGUEL
Empresa: ROBLASUN 1 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700741, I/A 17 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ROBLASUN 2 SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700742, I/A 17 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ROBLASUN 3 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700743, I/A 17 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: WINDMUSEL 2 SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712856, I/A 15 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: H2 PILLAR SL
Apoderado Solidario
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770615, I/A 10 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: WINDMUSEL 1 SL
Apoderado
- De Pedro Luna Miguel
- Nuñez Vila Martiño
- Sanchez Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712855, I/A 15 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Información de DE PEDRO LUNA MIGUEL
Mostramos los datos de DE PEDRO LUNA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PEDRO LUNA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos