NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEAN PORTS & SHIPPING SL | Apoderado Solidario | 19/12/2023 | |
HAMILTON Y COMPAÑIA SA | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | |
H&H STOCK & FOOD SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2021 | |
H&H STOCK & FOOD SL | Apoderado Solidario | 07/04/2021 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
Empresa: H&H STOCK & FOOD SL
Consejero
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 57923, I/A 15 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-35
Empresa: OCEAN PORTS & SHIPPING SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48817 , F 52, S 8, H B 597335, I/A 6 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: HAMILTON Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 214, S 8, H GC 8680, I/A 58 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-35
Empresa: H&H STOCK & FOOD SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 213, S 8, H GC 57923, I/A 4 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-35
Empresa: H&H STOCK & FOOD SL
Apoderado Solidario
- Cruz Martinez Fernando Enrique
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 213, S 8, H GC 57923, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-35
Empresa: H&H STOCK & FOOD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cordero Ruiz Ildefonso
- Cruz Martinez Fernando Enrique
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
- Puga Santana Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 211, S 8, H GC 57923, I/A 1 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Murillo Gil Roman
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
- Torres Bofill Mariano Del Valle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 205, S 8, H BI 38522, I/A 121 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: SERGU SA
Apoderado
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 189, S 8, H BI 237,A , I/ 58 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: SERGU SA
Apoderado
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 94, S 8, H BI 237,A , I/ 35 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Empresa: AUTOPORT TERMINAL CANARIAS SL
Liquidador Mancomunado
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
- Santana Rivero Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 175, S 8, H GC 42333, I/A 2 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-35
Información de NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ CUYAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos