MURILLO GIL ROMAN
Informe ejecutivo de MURILLO GIL ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MURILLO GIL ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERGE MARITIMA SL | Apoderado Mancomunado | 05/03/2011 | |
BERGE MARITIMA SL | Apoderado Mancomunado | 05/08/2009 | |
BERGE MARITIMA SL | Apoderado Mancomunado | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE MURILLO GIL ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO GIL ROMAN
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Murillo Gil Roman
- Nuñez Cuyas Juan Carlos
- Torres Bofill Mariano Del Valle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 205, S 8, H BI 38522, I/A 121 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
- Moreno Gotor Ramon
- Murillo Gil Roman
- Torres Bofill Mariano Del Valle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 206, S 8, H BI 38522, I/A 70 (05/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-48
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
- Miranda Navarro Valeriano
- Murillo Gil Roman
- Torres Bofill Mariano Del Valle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 196, S 8, H BI 38522, I/A 58 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-48
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 194, S 8, H BI 38522, I/A 56 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-48
Empresa: BERGE MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Gren Alvaro Jorge
- Miranda Navarro Valeriano
- Murillo Gil Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 192, S 8, H BI 38522, I/A 55 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-48
Información de MURILLO GIL ROMAN
Mostramos los datos de MURILLO GIL ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO GIL ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos