NUÑEZ CESPEDES IBON
Informe ejecutivo de NUÑEZ CESPEDES IBON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ CESPEDES IBON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTICO SL | Apoderado Solidario | 20/02/2018 | |
ALFA TRANSPORT SERVICE SL | Secretario | 28/07/2011 | |
ALFA TRANSPORT SERVICE SL | Consejero | 28/07/2011 | |
MARTICO SL | Secretario | 26/07/2011 | |
MARTICO SL | Consejero | 26/07/2011 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ CESPEDES IBON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ CESPEDES IBON
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Vicesecret.
- Nuñez Cespedes Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 142, S 8, H V 27435, I/A 45 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
Empresa: MARTICO SL
Apoderado Solidario
- Molina Garcia Jorge
- Nuñez Cespedes Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259 , F 145, S 8, H BI 15524, I/A 31 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Vicesecret.
- Nuñez Cespedes Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562, L 1873, F 67, S 8, H V 27435, I/A 25 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-46
Empresa: ALFA TRANSPORT SERVICE SL
Consejero
- Madariaga Gangoiti Iratxe
- Monsma De Korte Pieter Abraham
- Nuñez Cespedes Ibon
Presidente
Secretario
- Nuñez Cespedes Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 42, S 8, H BI 15518, I/A 10 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: MARTICO SL
Consejero
- Molina Garcia Jorge
- Monsma De Korte Pieter Abraham
- Nuñez Cespedes Ibon
Presidente
Secretario
- Nuñez Cespedes Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 146, S 8, H BI 15524, I/A 24 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Información de NUÑEZ CESPEDES IBON
Mostramos los datos de NUÑEZ CESPEDES IBON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ CESPEDES IBON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos